Réponses

2013-04-15T20:24:42+02:00

a= 12*9,9 = 12*10 - 0,1*12 = 118,8

b=  7,53*3,26+6,74*7,53

  =  7,53(3,26+6,74) = 7,53(10) = 75,3

c= 456,7*1001=456,7*1000+ 456,7 = 456700+456,7 = 457156,7.

d= 12*199 = 12*200 - 12 = 10*200+2*200-12 = 2000+400-12=2388

e= 21*65,7+9*65,7+30*34,3 , la je sais pas  ^^