s'il vous plait j'ai besoin d'aide pour mon DM car je ne comprend rien , aidez moi s'il vous plait, merci a vous .......................Le but de cette activité est de calculer facilement 145x n+855x n, pour tout nombre n. a) En utilisant la regle de distributivité, transforme les sommes suivantes en produits pour les calculer plus facilement -145x12+855x12 -145x23+855x23 -145x47+855x47 -145x65+855x65 b) En t'inspirant de la question a , transforme la somme 145x n +855x n en un produit. c) En utilisant le resultat de la question b , calcule 145x n +855x n pour n = 8 puis pour n =14 d) En t'inspirant du travail effectué dans les trois premieres questions, transforme les sommes et les differences suivantes en produits : 100x n -2 x n 30 x n -7 x n 1000 x n -1 x n 18 x n +4 x n 20 x n +5 x n 27 x n+n

1

Réponses

  • Utilisateur Brainly
2013-01-24T13:21:08+01:00

145 plus 855 font 1000. Tout l'exercice se résume à utiliser cette égalité !

(évites le tiret devant chaque question, on peut croire que c'est un signe moins)

 

 145x12+855x12    =12000

145x23+855x23    =23000

145x47+855x47     =47000

145x65+855x65    =65000

 

145x n +855x n =(145+855)*n=1000*n

 

100x n -2 x n    98n

 30 x n -7 x  n    23n

1000 x n -1 x n    999n

18 x n +4 x n     23n

 20 x n +5 x n    25n

27 x n+n             28n