Salut j'aurais besoin d'aide ! :
Calculer et donner l'écriture scientifique des résultats :
A= 25x10²x121/11x750x3
B= -2,4x 10 puissance 7 x 8 x 10 puissance -9 / 3x 10 puissance -3
C= 5x10 puissance - 4 x 10 puissance 10 / 15x10 puissance 5
D= 2,5 x 10 puissance -7 / 5x 10 puissance -6

Je sais pas si c'est compréhensible mais merci d'avance ! :)

1

Réponses

Meilleure réponse !
  • Utilisateur Brainly
2014-10-28T15:36:39+01:00


A = (25 * 10^-2) / (11 * 750 * 3)

A = 0,25 / 24,750A = 0,000010101

A = 1,0101 * 10^-5


B = -2,4x 10^7 x 8 x 10^-9 / 3x 10^-3

B = (- 24 000 000 * 0,000000008) / 0,003

B = - 0,192 / 0,003

B = - 64

B = - 6,4 * 10 ^1


C= 5x10^- 4 x 10^10 / 15x10^5

C = (0,0005 - 40 000 000 000) / 1 500 000

C = - 39 999 999 999 / 1 500 000

C = - 26 666 , 66...

C = - 2, 666666.. * 10^4


D= 2,5 x 10^-7 / 5x 10^-6

D = 0,00000025 / 0,000005

D = 0,05

D = 5,0 * 10^-2

A= 25x10² x 121 / 11 x 750 x 3
A = (2 500 * 121) / (11 * 750 * 3)
A = 302 500 / 24 750
A = 12, 2222...
A = 1,222 * 10^1