Réponses

2014-10-19T12:52:27+02:00
A= 158*48.7 -48.7*59 +48.7= (158 + 1) x 48.7 - 59 x 48.7 = 159 x 48.7 - 59 x 48.7 = 159-59 x (48.7) =  100x48.7 = 4870
B= 58*27+ 58*72 +58 =  58 x (27 + 72 + 1) = 58 x 100 = 5800
Est ce que tu pourrais Modifié Le A Car il faut Pas Beaucoup de calcule !!
????<33333333
alors met A= 158*48.7 -48.7*59 +48.7= 159-59 x (48.7) = 100x48.7 = 4870
J'avais bien développer pour que tu comprennes. :)
Merci beaucoup