Réponses

Meilleure réponse !
2014-10-16T10:56:27+02:00
Bonjour

A = 14 x 35 x 10² sur 21 x 10³
A = 490 x 10² sur 21 x 10³
A = 49000 sur 21000
A = 490/21

B = 200 + 10 + 0,1 + 0,02 = 210, 12

C = 20 x 10⁸ sur 0.25 x 10⁻⁴
C = 80 x 10 ¹² = 8 x 10¹³

D = 3,6 x 10 ² x 10 ⁻¹² sur 0,2 x 10 ⁻⁷
D = 3,6 x 10 ⁻¹⁰ sur 0,2  x 10 ⁻⁷
D = 18 x 10 ⁻³ = 1,8 x 10⁻²