Bonjour j'ai un devoir de mathématique dont je n'arrive pas à trouve les solutions ! Pouvez-vous m'aidez ? Voici le sujet :

1 - Pose et effectue les opérations suivantes.

7860,4 X 5,26 =

1310 : 56 = (au dixième près)

14000 : 456 = (au dixième près)

2 - Observe les produits suivants puis complète les deux derniers sans poser les calculs.

57,8 X 6,25 =

5,78 X 62,5 =

578 X 0,625 =

3 - Calcule mentalement

47 - 25 =

429 - 18 =

85 - 17 =

47 X 10 =

104 X 1000 =

15 X 30 =

12 X 400 =

4 X 46 =

7 + 3,5 =

24,7 + 10,2

Merci d'avance pour vos réponses ! :-)

2

Réponses

Meilleure réponse !
2012-12-12T18:10:30+01:00

3) 47 -25 = 22

429 - 18 = 411

85 - 17 = 68

47 X 10 = 470

104 X 1 000 = 104 000

4 X 46 = 184

7 + 3,5 = 10,5

24,7 +10,2 = 34,9

2012-12-12T18:21:26+01:00

1 ere réponse = 361.25

2 eme réponse = 23.39285714

3 eme réponse =30.70175439

                      Exo 2

1 ere réponse=361.25

2 eme réponse=361.25

3 eme réponse=361.25

                       Exo 3

1 ere réponse=22

2 eeme réponse=411

3eme réponse=68

4 eme réponse=470

5eme réponse=104000

6 eme réponse=450

7eme réponse=4800

8eme réponse=184

9 eme réponse=10.5

10 eme réponse=10.5

11 eme réponse=34.9

 

 

 Voila jespere que tu réussira et que c'est les bonne réponse jai vérifier plussieur fois