Pouvez-vous m'aider pour cet exercice de math. exercice 1: Calculer de deux façon différentes chaque expression. a) 4x3+4x13 b) 6x(3,1-2,4) 2: Calculer le plus rapidement possible les expressions suivantes. a) 15x11 b) 34x999

2

Réponses

2014-10-09T21:48:35+02:00
A)12+39                    ou a)12+4x13
a)51                              a)12+39
                                     a)51
 je crois

Meilleure réponse !
2014-10-09T22:09:42+02:00
À) 12+52=64
b) 6x0,7=4,2

2) à) 15x11=165 (la table de 11 est simple il suffit d'additionner les 2 chiffres du nombre qui est multiplié par 11
et de l'ajouter entre ces 2 chiffres ¦ cest à dire, 1+5=6 donc 165

b) 34x999=(34x1000)-34=34000-34=33966
IL faut calculer le 1er exercice de 2 manières différentes
4x3+4x13=4(3+13)=4x16=64
6x(3,1-2,4)=6x3,1-6x2,4=18,6-14,4=4,2
2) 15x(10+1)=15x10+15=150+15=165
34x(1000-1)=34x1000-34x1=34000-34=33966