Réponses

2014-10-08T09:44:00+02:00
1) Calculer efficacement et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée :
A = 20/28 + 3/14 * 4/9
A = 20/28 + 12/126
A = 20 x 126 / 28 x 126 + 12 x 28 / 126 x 28
A = 2520/3528 + 336/3528
A = 2856/3528
A = 168  x 17 / 168 x 21
A = 17/21

B = 15/39 * 26/25 * 28/42
B = 390/975 x 28/42
B = 10920/40950
B = 2730 x 4 / 2730 x 15
B = 4/15