Réponses

Meilleure réponse !
2014-09-21T21:59:34+02:00
202 * 14 = (200+2) *14 = (200*14)+ (2*14)=  2800 + 28 = 2828
88*13+12*13 = (88+12) +13 = 100*13 = 1 300
16*124-16*24= 16* (124-24) = 16*100 = 1600