Réponses

2014-08-31T09:52:30+02:00
Salut :)

10 x 45 = 450
Technique : tu retires le 0 du 10. Tu calcules 1 x 45. Puis tu rajoutes le 0 retiré tout à l'heure au résultat.

12 x 30 = 360
Technique : tu retires le 0 du 30. Tu calcules 3 x 12. Enfin tu rajoutes le 0 enlevé au résultat.

J'espère t'avoir aidé(e) ! :)
merci j'avais ce devoirs a rendre
Je t'en prie :)
2014-08-31T09:55:36+02:00
Rappel: pour multiplier par 10, 100, 1000... on ajoute 1, 2 ou 3 zéros au nombre multiplié.
Donc 10 * 45 = 450
12 * 30 = 12*3*10 = 36 * 10 = 360 
Ta réponse a été supprimée car tu n'as pas donné le détail des calculs mais seulement la réponse.
Je te l'ai écrit lors de la suppression: tu as simplement donné le résultat, sans dire comment y arriver. Pour un calcul mental, c'est un peu court...
C'était pas marqué qu'il fallait dire comment y arriver
"Il faut calculer de tête"...
Le commentaire a été supprimé