Réponses

2014-06-02T11:24:45+02:00
Calcule astucieusement : Je te mets entre parenthèses, comment faire
87 X 101 = 87 X 100 + 87 = 8 787
999 X 32 = 1 000 X 32 - 32 = 
                     32 000 - 32 = 31 968
12 X 15,3 = 10 X 15,3 + 2 X 15,3 
                     153 + 30,6 = 183,6
98 X 2,4 = (100 X 2,4) +( - 2 X 2,4)
                     240 - 4,8 = 235,20

Meilleure réponse !
2014-06-02T11:25:14+02:00
87x101 = 87x100+87 =8700+87 = 8787
999x32 = 1000x32-32 = 32 000-32 = 31 968
12x15,3 = 10x15,3 +2x15,3= 153+30,6 = 183,6
98x2,4 = 100x2,4-2x2,4 = 240-4,8 = 235,2