Réponses

2012-11-11T18:05:08+01:00

2295629039541471858000 : il faut juste arrondir les chiffre et diviser le résultat

2012-11-11T18:11:59+01:00

A = 3*5*9*41*89*21*89*21*87*98*58*98*98*25

 

A =( 3*5)*(9*41)*(89*21)*(89*21)*(87*98)*(58*98)*(98*25)

 

A = (15*369)*(1869*1869)*(8526*5684)*2450

 

A =(5535*3493161)*(48461784*2450)

 

A = 1.933464617E+10 *1.187313708E+11

 

A = 11