Réponses

2014-03-23T22:53:05+01:00
1,5/3,2 = 1,5 x 10 / 3,2 x 10 = 15/32

5,1/34 = 5,1 x 10 / 34 x 10 = 51/340 = 17 x 3 / 17 x 20 = 3/20

0,35/5,5 = 0,35 x 100 / 5,5 x 100 = 35/550 = 5 x 7 / 5 x 110 = 7/110

36/0,24 = 36 x 100 / 0,24 x 100 = 3600/24 = 24 x 150 / 24 x 1 = 150/1 = 150

42/0,68 = 42 x 100 / 0,68 x 100 = 4200/68 = 4 x 1050 / 4 x 17 = 1050/17
2014-03-23T23:20:09+01:00
A = (x+4) (x+3)
A = x(au carré) + 3x + 4x + 12
A = x(au carré) + 12x + 12

B = (3z + 4) (5 - 6z)
B = 15z + 18z(au carré) + 20 + 24z
B = 18z(au carré) + 39z + 20

Ps: Désolé je peux pas faire les carrés sur mon iPod :)