Réponses

2014-03-22T20:46:25+01:00
991×50=49550
11×62=682
11×33=363
11×94=1034
53×55=2915
2014-03-22T20:51:34+01:00
Salut,

C'est tous simple tu prends ta calculatrice et tu le fais

991 x 50 = 49 550
11 x 62 = 682
11 x 33= 363
11 x 94 = 1 034
53 x 55
 = 2 915

Voilà tous simplement