Réponses

2014-03-22T20:41:11+01:00
Bonsoir

991x50 = 49 550
11x62 = 682
11x33= 363
11x94 = 1 034
53x55
= 2 915

Dommage de dépenser des points alors qu'une calculatrice suffit.

2014-03-22T20:45:57+01:00
Salut,

C'est tous simple tu prends ta calculatrice et tu le fais

991 x 50 = 49 550
11 x 62 = 682
11 x 33= 363
11 x 94 = 1 034
53 x 55
 = 2 915

Voilà tous simplement