Réponses

2014-03-20T16:48:10+01:00
23/18*(3/4=5/12) = 23/18*(0,75+0,42) = 23/18*1,17 = 1,28*1,17 = 1,49 (13/21+2/7)*(3/5+9/10) = (0,62+0,28)*(0,6+0,9) = 0,9*1,5 = 1,35
23/18*(3/4=5/12) = 23/18*(0,75+0,42) = 23/18*1,17 = 1,28*1,17 = 1,49 (13/21+2/7)*(3/5+9/10) = (0,62+0,28)*(0,6+0,9) = 0,9*1,5 = 1,35
Je ne sais pas pourquoi mais mon message ne veut pas prendre la forme donnée. Donc pour faire plus claire :
23/18*(3/4+5/12) = 1,49
(13/21+2/7)*(3/5+9/10) = 1,35
2014-03-20T17:00:56+01:00
23/18 x (3/4 + 5/12) = 23/18 x (3 x 3 / 4 x 3 + 5/12) = 23/18 x (9/12 + 5/12) = 23/18 x 14/12 = 23 x 14 = 322/216 = 2 x 161 / 2 x 108 = 161/108
             18 x 12

(13/21 + 2/7) x (3/5 + 9/10) = (13/21 + 2 x 3 / 7 x 3) x (3 x 2 / 5 x 2 + 9/10) = (13/21 + 6/21) x (6/10 + 9/10) = 19/21 x 15/10 = 19 x 15 = 285/210 = 15 x 19 / 15 x 14 = 19/14
                                                               21 x 10