Écris les nombres suivants sous la forme d'un produit :
a. de puissances de 2 et de 5 :
A = 2x2x5x5x5x2x2x5x5 :
B = 25x10x5x8
C = 625 x 512
b. de puissance de 2, de 3 et de 7 :
D = 2x2x2x3x7x7
E = 32x21x12
F = 12x21x49
G = 42
URGENT. Cette exercice est a rendre pour demain. Merci d'avance.

1

Réponses

  • Utilisateur Brainly
2014-03-17T18:43:22+01:00
A = 2x2x5x5x5x2x2x5x5=2^4 x 5^5
B = 25x10x5x8 =2^4 x 5^4
C = 625 x 512 =2^9 x 5^4
D = 2x2x2x3x7x7 =2^3 x 3^1 x 7^2
E = 32x21x12 =2^7 x 3^2 x 7^1
F = 12x21x49 =2^2 x 3^2 x 7^3
G = 42
=2^1 x 3^1 x 7^1