Réponses

2014-03-16T20:27:50+01:00
13x24=312
114+165x3 = 114+495 = 609
C'est l'ordre des priorités : d'abord les parenthèses, ensuite multiplier ou diviser celui qui arrive en premier de gauche à droite, et additionner ou soustraire celui qui arrive en premier de gauche à droite
tu peux me donner des exemples s'il vous plait mais si t'a pas envie se n est pas grave merci beaucoup
13×24= 312 tu fais 13 ×10 = 130 qui est faciles puis tu multiplie par 2 :13 x 20 =130×2 =260 puis tu fais 13 ×4= 52 puis tu calcules 260+ 52 = 312 =13×24 ou sinon tu utilise une calculatrice
52 - (3 + 4) x 25 = 52 - (7) x 25 = 52 - 175 = 123
merci pour vous tous et je n ai pas le droit de l utiliser la calculatrice
Meilleure réponse !
2014-03-16T20:30:04+01:00
13 x 24 = 312

114 + 165 x 3
= 114 + 495 = 609
tu peux me donner des exemples s'il vous plait pour que je comprenne mieux sur le commentaire que t'a envoyer a la première réponse mais sinon merci beaucoup
114+165 = 179 × 3= 609
merci