Réponses

Meilleure réponse !
  • Utilisateur Brainly
2014-03-12T10:16:57+01:00
Bonjour, 

Ecrire en écriture scientifique les nombres suivants : 

210 000 = 2,1 X 10⁵

32 400 = 3,24 X 10⁴

0,0024 = 2,4 X 10⁻³

16 700 000 = 1,67 X 10⁷

0,0000524 = 5,24 X 10⁻⁵

Bonne journée à toi! :)

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii encore je t'adore XD
2014-03-12T10:23:37+01:00
210000 = 2,1 x 10^5 = 21 x 10^4
32400 = 3,24 x 10^4 = 324 x 10^2 = 32,4 x 10^3
0.0024 = 2,4 x 10^-3 = 24 x 10^-2
0.008 = 8 x 10^-2
16700000 = 167 x 10^5 = 16,7 x 10^6 = 1,67 x10^7
0.0000524 = 524 x 10^-4 = 5,24 x 10^-5 = 52,4 x 10^-6