Réponses

2014-02-25T19:54:32+01:00
E = 4 x 3 x 13 x 5 sur 5 x 11 x 3 x 4
= 12 x 65 sur 55 x 12
= 780 sur 660
= 13 sur 11

F = 7 x 3 x 6 x 4 sur 6 x 2 x 14 x 9
= 21 x 24 sur 12 x 126
= 504 sur 1 512
= 1 sur 3

G = 25 x 3 x 32 x 4 sur 16 x 16 x 15 x 5
= 75 x 128 sur 256 x 75
= 9 600 sur 19 200
= 1 sur 2

H = 45 x 20 x 6 x 16 sur 32 x 27 x 4 x 25
= 900 x 96 sur 864 x 100
= 86 400 sur 86 400
= 1
2014-02-25T20:10:51+01:00
Bonsoir
Tu multiplies les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

E=4×3×13×5 : tu simplifies d'abord et il te reste 13/11
    5×11×3×4

F=7×3×6×4= 2/6 = 1/3
   6×2×14×9

G=25×3×32×4 = 10/20 = 1/2
    16×16×15×5

H=45×20×6×16= 2160/2160 = 1
    32×27×4×25