Réponses

2014-02-07T16:42:58+01:00
7500=75 x 100
750=75 x 10
Donc 7500+750+75 = 75 x 100 + 75 x 10 +75 = 75 x 111
De même:
32000 = 32 x 1000
320 = 32 x 10
32000 = 32 x 1010
Merci mais c'est la réponse que je doit rédiger ?
Une petite erreur ... 32 x 1010 = 32320 pas 32000
effectivement. merci de cette correction.
Je crois qu'il est temps que je fasse une pause :D
Meilleure réponse !
2014-02-07T17:00:04+01:00

La somme 7500 + 750 + 75 est la produit par 75 par un nombre . Lequel ?
7500 + 750 + 75 = 75 x 100 + 75 x 10 + 75 = 75 x 111
Il s'agit de 111

La somme 32000 + 320 est le produit de 32 par un nombre . Lequel ?
32320 = 32 x 1010

Il s'agit de 1010