Réponses

2014-02-03T21:13:48+01:00
 a) 45°2 +450+ 5°2 =  2500
b) 14°2-112+4°2 =100
c) 24x24-4x4 = 560
d) 43x43-42x42 = 85
e) 101x101-99x99 = 400
            Voila, J'ai Pu Faire Ca, Mais Xxx102 A Supprimé Pour Rien Je Crois Les Bonnes Réponses Que J'ai Inscrit  ... Mais BON .. :) Merci Et A Bientot
merci beaucoup !
Derien ! Il N'y A Pas De Quoi ! :P