Bonsoir, j'ai posté une partie de ce devoir cet aprèm, On commence les propriétés de distibutivité et comme d' hb je suis paumé. J' ai posté les 2 1er exo et j'arrive pas à les refaire:
ex)1 : Calculer de 2 façons différentes chaque expression numérique :
a) 5 x (9 + 12); b) 9 x ( 7 - 4); c) 2 x ( 10 - 3 ) ; d) ( 15 + 9 ) x 6
ex) 2 Calculer astucieusement :
a) 87 x 101 ; b) 999 x 32 ; c) 12 x 15, 3 ; d) 98 x 2,4
Toutes vos explications sont les bienvenues
ex) 3 : développer chaque produit :
a) 8 * ( 6+ x) ; b) 7 * ( 5 -a ) ; c) x * ( 12 - y) ; d) (15 + b) * a
est-ce que pour le a) il faut faire : 8*6 + 8 * x = 48 + 8 x ????? au pifomètre en m' aidant de mon bouquin; mais après, je rame vraiment...... MERCI A TT LE MONDE POUR VOS R2PONSES ET EXPLICATIONS

2

Réponses

  • Utilisateur Brainly
2014-01-31T22:32:41+01:00
Pour l'ex 1 :

a) 5*(9+12) b) 9*(7-4)
5*21 9*3
=105 =27

c) 2*(10-3) d) ( 15 + 9 )*6
2*7 24*6
=14 =126

ex 2 :

a) 87*101 etc......
87*100
=8700
=8787
J'ai pas pu tout ecrire
Merci, mais désolé c'est pas clair pour moi (c'est nouveau et je suis particulièrement nul en maths)
Si tu veux je peut t'expliquer comment il faut faire
je veux bien, merci. Mais je regarderai que demain. Je suis crevé. A +
Meilleure réponse !
2014-01-31T23:01:47+01:00
ex 1. 
Calculer de 2 façons différentes chaque expression numérique :
a) 5 x (9 + 12) = 5 x 21 OU 5x9 + 5x12 = 105   
b) 9 x ( 7 - 4) =  9 x 3 OU 9x7 - 4x9 = 27
c) 2 x ( 10 - 3 )= 2 x 7 OU 2x10 - 2x3 = 14   
d) ( 15 + 9 ) x 6 = 24 x 6 OU 15x9 + 6x6 = 144
ex 2.
Calculer astucieusement :
a) 87 x 101 = 87 x 100 + 87 = 870 +87 = 957    
b) 999 x 32 = 1000 x32 -32 = 32000 -32 = 31 968     (1000x32 - 32 car 999= 1000 - 1)
c) 12 x 15, 3 = 12 x10 + 12x5 +12x3/10 = 180 + 3.6 = 183.6      
d) 98 x 2,4 = 98 x2 + 98x4/10 = 196 + 39,2 = 235,2
Il s'agit de décomposer les calculs en calculs plus simples à exécuter mentalement; plus besoin de calculatrice!
ex 3. 
développer chaque produit :
a) 8 * ( 6+ x) = 48 + 8x     avec * = notation scientifique pour la multiplication     
b) 7 * ( 5 -a ) = 35 -  7 a 
c) x * ( 12 - y) = 12 x - xy    
d) (15 + b) * a = 15 a + ba
est-ce que pour le a) il faut faire : 8*6 + 8 * x = 48 + 8 x   ? Oui!, la preuve, c'est ce que j'ai fait. Le développement = procéder au calcul de l'expression et pour chaque produit, distribuer, c'est - à -dire multiplier par le premier terme et ajouter/soustraire la multiplication par le second terme.
Exerce-toi, ce n'est pas sorcier et aie confiance, ça va venir. Si tu fais des exercices pour toi même dans le but de t'améliorer, je veux bien te les corriger.