Réponses

2013-12-28T22:46:52+01:00
Essayons avec 250 : 250 + 250 = 500
250 * 250 = 62500
257*257= 66 049
et 66049-62500/7=507

avec 10 + 490 = 500
10 * 490 = 4900
17 * 497 = 8849
et 8849-4900/7=507

100 + 400 = 500
100 * 400 = 40000
107 * 407 = 43 549
et 43549-40000/7=507

donc, la différence entre le produit de nombres dont la somme fait 500, augmentés de 7 et le produit de nombres dont la somme fait 500, égale 507 quand elle est divisée par 7