Réponses

2013-12-24T17:39:35+01:00
Exercice 1:
 1)4x10^14x12 = 2² x 10^((14*10)+(14*2)= 2² x 2^168 x5^168 = 2^170 * 5^168
 2)4x10^14x12/3x10^11 = 2² * 3*2² *10^14/ 3*10^11 (simplification par 3 et par 10^11)
= 2^4 *10^3 = 32 * 10^3

avec ^= exposant et * = multiplié
2013-12-24T18:07:02+01:00
Exercice 1 :
 1) 4x10¹⁴ x 12 = 2² x 10^((14 x 10) + (14 x 2) = 2² x 2¹⁶⁸ x5¹⁶⁸ = 2¹⁷⁰ x 5¹⁶⁸

 2) 4 x 10¹⁴ x 12/3 x 10¹¹ = 2² x 3 x 2² *10¹⁴ / 3 x 10¹¹ = 2⁴ x 10³ = 32 x 10³