Réponses

2012-09-26T20:50:42+02:00

a) 5*82+5*18

= 5*(82+18)

= 10*(41+9)

= 10*50

= 500

 

b) 12*17+3*12

= 12*(17+3)

= 12*20

= 240

 

c) 124*4025-42*4.25

= 2*(62*4025-21*4,25)

= 2*(249550-89,25)

= 2*249460,75

= 498921,5

 

En espérant t'avoir aidé.