Réponses

2013-09-23T17:06:13+02:00
1) 15*102-15*2=15(102-2)=15*100=1500

2) 13*105-5*13=13(105-5)=13*100=1300

3) 8*93+2*93=93(8+2)=93*10=930

4) 27*1005-5*27=27(1005-5)=27*1000=27000