bonjour.pourriez vous venir à mon aide.

j'ai deux nombres entiers.Leur somme est 25 et le produit est 154. expliquer votre méthode.

Je sais que somme veut dire addition . Je remarque que dans 25 il y a 2 dizaines et 5 unitée.

10+10=20 et j'essaye toutes les possibilitée.

11+14=25

12+13=25

13+12=25

14+11=25

15+10=25

Après je sais que le produit est une multiplication.Je reprend mes calculs en les multipliant.

11x14=154

12x13=156

13x12=156

14x11=154

15x10=150

Donc je sais que 11x14=154 ou 14x11=154

et que 11+14=25 ou 14+11=25

Les deux nombres entiers sont 11 et 14

Il y a pas plus simple????? Existe t-il une méthode???

1

Réponses

2012-09-19T08:25:47+02:00

tes calculs sont bien , et je croit  que c'est la methode la plus facile !!