Réponses

Meilleure réponse !
2014-10-28T07:42:48+01:00
a) 102*25=(100+2)*25=100*25+2*25=2500+50=2550
b) 44*99=44*(100-1)=44*100-44*1=4400-44=3956
c) 1001*68=(1000+1)*68=1000*68+1*68=68000+68=68068
d) 98*36=(100-2)*36=100*36-2*36=3600-72=3528