Réponses

  • Utilisateur Brainly
2014-10-25T10:22:13+02:00
80 / 65 - 72 / 39
= 3 120 / 2 535 - 4 680 / 2 535
= - 1 560 / 2 535
= - 8 / 13
2014-10-25T10:22:27+02:00
80/65 - 72/39
= 80 x 39 / 65 x 39 - 72 x 65 / 39 x 65
= 3120/2535 - 4680/2535
= - 1560/2535
= 195 x - 8 / 195 x 13
= - 8/13
tres bonne reponse maudmarine !!
Merci
de rien !!! c la meilleure
et 92/55
+ 29/45