Réponses

Meilleure réponse !
2014-10-11T15:29:14+02:00
15 x 19 + 15 x 56 + 67 x 19 + 67 x 56 = 285 + 840 + 1273 + 3752 = 5890
merci mais en fait je le savais lol je voulais voir si ça marché vraiment mais merci !
  • Utilisateur Brainly
2014-10-11T15:33:34+02:00
(15 + 67) x (19 + 56)
= 82 x 75
= 6 150
et non ! ce n est pas comme ça que l on développe :)