Réponses

2014-09-23T15:50:37+02:00
2014-09-23T15:52:33+02:00
A = 75*31+25*31                                                                                                          A = 31 ( 75+25)                                                                                                              A = 31 x 100                                                                                                                 A = 3100                                                                                                                         B = 47*59-47*55                                                                                                            B   = 47 ( 59 - 55)                                                                                                         B = 47 x 4                                                                                                                        B = 188