Réponses

  • x22
  • Modérateur Junior
2014-09-17T19:28:38+02:00
Salut!

A= 13*103
=13*(100-3)
= 13*100=1300 et 13*3=39 donc 1000+39=1339

B= 1001*1,7
=(1000-1)*1,7
=1000*1,7=1700 et 1*1,7=1,7 ; 1700+1,7=1701,7

C= 999*87
=(1000-1)*87
=87 00-1*87=86913

D= 18*990
=18*(1000-10)
=18*1000=18 000-18*10=18000-180=17820

Voilà