Réponses

2014-09-19T12:56:58+02:00
25 dizaines et 9 unités = 25 x 10 + 9 x 1 = 250 + 9 = 259

12 centaines et 23 dizaines = 12 x 100 + 23 x 10 = 1200 + 230 = 1430

15 milliers et 1234 unités = 15 x 1000 + 1234 x 1 = 15 000 + 1234 = 16 234

2 millions d'unités et 2 millions de centaines = 2 000 000 x 1 + 2 000 000 x 100 =
2 000 000 + 200 000 000 = 202 000 000