Réponses

Meilleure réponse !
2014-06-26T13:59:44+02:00
12×30+34÷23+76×23 = 360+34/23+1748 = 48518/23 = environ à 2109.5
2014-06-26T14:02:41+02:00
Si c'est (12 x 30 + 34) / (23 + 76 x 23) :

 \frac{12\times 30 + 34}{23 + 76\times 23} =  \frac{360 + 34}{23 + 1748 } =  \frac{394}{1771}

si c'est bien 12 x 30 + 34 / 23 + 76 x 23 : 

12 x 30 + 34 / 23 + 76 x 23 = 360 +  \frac{34}{23} + 1748
12 x 30 + 34 / 23 + 76 x 23 =  \frac{8280}{23} +  \frac{34}{23} +  \frac{40204}{23} =  \frac{48518}{23}