Réponses

2014-05-01T17:04:59+02:00
144 = 12x12 ou 24x6

144 = 6 x 24

144 = 4 (4+2) (4+2)

10 = (4x2) + 2

14400 = 4 (4+2) (4+2) ( (4x2) + 2) ( (4x2) + 2)


2014-05-01T18:39:06+02:00
On a donc les chiffres  2 2 7 7  et 4 avec lesquels on doit trouver le nombre 14 400
2x7 = 14
7-2  =   5
2x5 = 10
Donc je me suis servi des chiffres 2 et 7

14 400 c'est 14 000 + 400

donc 10x10x10 = 1000
1000 x 14 = 14 000

et 10x10 = 100
100x4 = 400 (j'ai utilisé le 4)
14 000 + 400 = 14 400

une autre solution :
2x7 = 14
7-2 = 5 

14x5 = 70
70x2 = 140
5x2 = 10

10x10 =100
100x140 = 14 000
100x4 = 400

14 000 + 400 = 14 400

Voilà :) j'ai utilisé tous les chiffres