Coucou :) vous pouvez m'aidez svp c'est urgent!
On donne : 45*23=1035
Utiliser le résultat de cette multiplication pour trouver, sans les poser, les produits suivants, et expliquer votre démarche (par un calcul) :
45*46 135*2300 45*25 46*22. c'est pour mon frère il est en 6ème :)

1

Réponses

  • Omnes
  • Modérateur confirmé
2014-03-02T21:53:10+01:00
Salut,

45 * 23 = 1035

45*46 -> 45*2*23 = 1035 * 2 = 2070

135 * 2300 -> 135 = 3*45 et 2300 = 100 = 43, 100 * 3 = 300, 300 * 1035 = 310500

45*25 -> 25 = (25/23) * 23 -> 1035 * (25/23) = 1125

46 * 22 -> 46 = 46/45 * 45 et 22 = 22/23 * 23 -> 1035 * (46/45) * (22/23) = 1012

Bonne soirée !