On donne : 45*23=1035
Utiliser le résultat de cette multiplication pour trouver, sans les poser, les produits suivants, et expliquer votre démarche (par un calcul) :
45*46 135*2300 45*25 46*22. Coucou vous pouvez m'expliquez s'il vous plait c'est pour mon frère il est en 6ème :)

1

Réponses

2014-03-02T22:46:29+01:00
il faut utiliser tout les chiffre et les multiplier