Réponses

  • Utilisateur Brainly
2014-01-18T16:26:16+01:00
Pour calculer 102*47, il faut d’abord calculer 100*50 = 5000.
Puis 20*30 = 200.
+6 = 206.
5000-206 = 4794.
2014-01-18T16:41:50+01:00
Bonjour

102 Fois 47
(100x 47) + ( 2 x4 7)
4700 + 94 4794

coucou allors 102x47 100x47=4700 2x47 4700+94 4794