Réponses

2013-12-16T19:21:33+01:00
76x27 = 76x20+ 76x7 = 1520 + 70x7 +6x7
76x27 = 1520+490+42 = 2010+42 =2052
y a que comme ca je pense ! il faut trouver des calculs simple en separant par la methode : (a+b)xc = ac+bc
Tu calcules en 1er 76x30 =2280
en 2ème 76x3 = 228
en 3ème 2280-228 =2252
djef75011 sa tamuse de faire copier coller de reponse fause !!! parceque 76x27 = 2052 et non pas 2252
excus j ai laisser mon compte allume c est mon petir frere qui a fai ca
mais bein sur
2013-12-16T19:25:32+01:00
Tu calcules en 1er 76x30 =2280
               en 2ème  76x3 = 228
               en 3ème  2280-228 =2252