Écrire les nombres suivants sous la forme d'un produit:
a) de puissance de 2 et de 5:
A= 2 X 2 X 5 X 5 X 5 X 2 X 2 X 5 X 5
B= 25 X 10 X 5 X 8
C=625 X 512

b) de puissances de 2, de 3 et de 7:
D= 2 X 2 X 2 X 3 X 7 X 7
E= 32 X 21 X 12
F= 12 X 21 X 49
G= 42
merci de bien vouloir m'aider je ne comprend pas bien ce qu'il faut faire avec les puissances et pourquoi dans le G il n'y a écrit que 42.

1

Réponses

2013-12-15T19:04:19+01:00
A = 2 Puissance 4 X 5 Puissance 5
B = 25 X 10 X 5 X 8 =
      5² X 5 X 2 X 5  X 2 puissance 3
C = 625 X 512 
      5 puissance 4 car 5 X 5 X 5 X 5 = 625
     512 = 2 Puissance 9 car 2 X2 X 2 X 2 X 2 X2 X2 X2 X2 = 512

b) D = 2 Puissance 3 X 3 Puissance 1 X 7²
E= 32 = 2 Puissance 5 car 2 X 2 X 2 X2 X2 = 32
--- 21 = 7 X 3 
--- 12 = 2 Puissance 3 + 4
F= 12 = 3 Puissance ² +3 car 3 X3 = 9 + 3

merci beaucoup! mais par contre pour le G...?