enoncé:

Louane calcule mentalement 27 x 12 :

27 x 12 = 27 x (10 + 2 )

27 x 12 = 27 x 10 + 27 x 12

27 x 12 = 270 + 54 = 324

En utilisant la méthode de louane, calculer :

a) 102 x 38 ; b) 21 x 35

c) 99 x 75 d) 98 x 2,5

merci pour votre aide :)

2

Réponses

2013-11-11T17:32:39+01:00
A) 102x38
   (100x38)+(2x38)
   3800+76=3876
b) 21x35
   (20x35)+(1x35)
   700+35=735
c) 99x75
   (100x75)-(1x75)=7500-75=7425
d) 98x2,5
   (100x2,5)-(2x2,5)
   250-5=245
Meilleure réponse !
2013-11-11T17:40:35+01:00
Bonsoir


 a) 102 x 38 ;            
 a) (100 x 38) + (2 x38) = 3 800 + 76 = 3 876

b) 21 x 35    = (20x 35) + 35 = 700 +35 = 735       

 c) 99 x 75    = (100 x 75) -( 1 x75) = 7500 - 75 = 7 425

  d) 98 x 2,5
= (100 x 2.5) - (2 x 2.5) = 250 -5 = 245