Réponses

2013-10-13T10:30:40+02:00
G = 71 X 69 - 72 X 68 =
      4899 - 4896 = +3
H = 261 X 259 - 262 X 258
       67599 - 67596 = +3
Le résultat est identique.
3) x + 1 - x +1
4) 1 = 41 X 39 - 42 X 38
          1599 - 1596 = 3