Bonjour j ai un exercice en Maths et je n'y arrive pas !
merci de donner la reponse avec les etapes sous la forme la plus simplifier possible :
a)5 sur 12 - 1 sur 4
b)11 sur 7 + 3 sur 8
c)5+3 sur 7
d)25 sur 64 x 24 sur 65
Merciiiii d avvance !!!

2

Réponses

2013-09-22T20:42:43+02:00
Bonsoir

a)5 sur 12 - 1 sur 4 = 5/12 - 3/12 = 2/12 = 1/6
b)11 sur 7 + 3 sur 8 = 88/56 + 21/56 = 109/56  irréductible
c)5+3 sur 7 = 35/7 + 3/7 = 38/7
d)25 sur 64 x 24 sur 65 
= 25 x 24/ 64 x 65 = 5x 3 / 8 x13 = 15/104

pour le b ) sa veut dire que sa ne marche pas ?
2013-09-22T21:05:25+02:00
A = 5 -1 =  5 -3  = 2/12 = 1/6 
     12 4 = 12 12 
11 + 3 = 88 +21 = 109
7     8 =  56  56 =  56
5+3 = 35/7 + 3/7 = 38/7
 7 
25 X 24 = 600 = 60/416 = 30/208 = 15/104
64   65     4160


Boujour j ai un devoir en maths je n'y arrive pas ! pouvais vous me donner le resultat avec les etape et sous forme la plus simplifier possible :

a) -8 sur 14 x 56sur -11

b)5 sur 6 diviser par 7 sur 3

c) (4sur 7 +2 sur 5 )x 5sur 7

Donner l ecriture scientifique des nombres suivant :

a) 0.000005 b) 452.000 c) 341.7x10 puissance 4

Merci d'avance :)
a) -8 sur 14 x 56sur -11

b)5 sur 6 diviser par 7 sur 3

c) (4sur 7 +2 sur 5 )x 5sur 7