Réponses

2013-09-07T12:26:12+02:00
A. 1005 + 123 + 95 + 7 = 1005 + 95 + 123 + 7 = 1095 + 130 = 1225 b. 2 x 25 x 5 x 4 = 2 x 5 x 25 x 4 = 10 x 100 = 1000 c. 103 + 15 + 6 + 7 + 85 = 103 + 7 + 15 + 85 + 6 = 110 + 100 + 6 = 216 d. 4 x 1725 x 250 x 10 = 4 x 250 x 1725 x 10 = 1000 x 17250 = 17250000 e. 50 x 22 x 10 x 56 x 0 = 0
J'espere que tu comprends parce que ma touche ''Entree' sur le po1table ne marche pas