Salut,j'ai besoin d'aide pour mon dm de maths svp : ex1: donner l'écriture scientifique des nombres suivants: A=0.00689 B=245 000 000 000 C=14 X 10 exposer en 8 X 18 x 10 exposer en -3 sur 21 x 10 exposer en 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enigme : combien obtenir 24 en n'utilisant qu'une seule fois le nombres 5;5;5 et 1 ?Attention les seules opération autorisées sont l'addition , la soustraction , la multiplication et la division Merci

1

Réponses

2013-05-30T18:16:55+02:00

A = 0.00689 

A = 6.89 * 10⁻³

 

B = 245 000 000 000

B = 2.45 * 10¹¹

 

C = 14 * 10⁸ * 18 * 10⁻³ / 10²

C = 14 * 18 * 10⁸ * 10⁻³ / 1000

C = 252 * 10⁵ / 1000

C = 25 200 000 / 1000

C = 25 200

C = 2.52 * 10⁴

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

( 5 - ( 1/5 ) ) * 5

= ( 5 - 0.2 ) * 5

= 4.8 * 5

= 24

 

J'espère t'avoir aidé ! :)